Respostas

2013-12-17T01:49:34-02:00
A) média total 
10 * 100 + 15 * 50 + 25 * 70 + 12 * 80 + 17,50 * 30 + 11 * 45 =
                                       375

1000 + 750 + 1.750 + 960 + 525 + 495 =
                      375
5.480 = 14,6133333....
 375
Resposta: ≈ 14,61

Média da quantidade de vendas:
10 + 15 + 25 + 12 + 17,50 + 11 =
                  6
90,5 = 15,08333333...
  6
Resposta: ≈ 15,08

b) 100 + 50 + 70 + 80 + 30 + 45 =
                     6
375 = 62,5
  6
Resposta: 62,5

c) 15 * 50 = 750
Resposta: R$ 750,00