Respostas

2014-03-19T16:24:07-03:00
5841 x 555 = 
2541-1999=
2588-1555=
7898+8454=
98756+98546=
987x656=
259x888=
9874x55=
254x25=
655 dividido por 5 = 


 Olha ai as 10 :)
1 5 1