Alguém pode me ajuda a armar essas contas ?
650x178 , 540x429, 741x275, 938x342, 874x265.

2
540x429=231.660
eu sei o resultado só não to lembrando como se arma .
Desculpa AI voce quer a conta armada foi mal
ja conseguir a arma. obrigada
alguém pode me ajudar a fazer a conta 540x429?

Respostas

2014-05-04T22:32:06-03:00
650
x
178=

540
x
429=

741
x
275=
e assim por diante
2014-05-04T23:15:40-03:00
      3
      4
      650      => comece a multiplicar da esquerda para a direita 
     178      8*0 = 0
---------     8*5 = 40 coloque o zero e suba o 4 em cima do 6, vou colocar em sublinhado
     5200    8*6 =  48  some com o 4 que subiu = 52, agora com o número 7
   4550      7 *0 =0 = coloque deslocado uma casa para a esquerda
   650       7 *5 = 35 => coloque o 5 e suba o 3 para cima do 6, Vou colocar em negrito
----------   7 *6 = 42 some com o 3 que subiu do 35
 115700      1*650 = 650 desloque uma casa para a esquerda e some os resultados
                   sempre lembrando do número que sobe.