Respostas

2014-05-19T01:00:30-03:00
2*2=4 
3*3=9 
4*4=16 
5*5=25 
6*6=36 
7*7=49 
8*8=64 
9*9=81 
10*10=100 
11*11=121 
12*12=144 
13*13=169 
14*14=196 
15*15=225 
16*16=256 
17*17=289 
--------------- 
30*30=900 
31*31=961