Efetue as multiplicações e tente descobrir uma curiosidade.

15 X 15,25 X 25,35 X 35, 45 X 45, 55 X 55,65 X 65,75 X 75,85 X 85, 95 X 95,20 X 20 30 X 30.
valendo 15 pontos

1
eu quero que vc efetue as multiplicações,as vírgulas foram só pra separar.
daí vc efetua 15x15. 25 X 25...
vo até aumentar os pontos
vish n dá
é só as multiplicações

Respostas

2014-04-02T09:32:09-03:00
15 X 15=225
25 X 25=625
35 X 35=1225
45 X 45= 2025
55 X 55=3025
65 X 65=4225
75 X 75=5625
85 X 85=7225
95 X 95=9025
20 X 20= 400
30 X 30= 900 
o segredo pode ser que das multiplicações dos números terminados em são seu resultado sera final 25 e a diferenças e seu resultado cresce de 200 em 200.